黔东南州人大常委会原副厅长级干部吴明涉嫌严重违纪违法,目前正在接受贵州省纪委监委纪律审查和监察调查。
吴明,男,苗族,1962年10月出生,贵州凯里人,1981年9月参加工作,1986年12月加入中国共产党,省委党校大学学历。
曾任黔东南州人大常委会副主任、党组成员,州委秘书长。
2024年1月,吴明涉嫌严重违纪违法,接受贵州省纪委监委纪律审查和监察调查。
1979年9月至1981年7月在黔东南州财贸学校供销会计专业学习。
1981年7月至1981年9月毕业待分配。
1981年9月至1984年5月任凯里市万潮供销社主办会计。
1984年5月至1989年1月任凯里市供销社财务会计科副科长(其间:1986年2月至1987年1月挂职任凯里市凯棠乡乡长助理)(1982年9月至1985年12月在贵州广播电视大学汉语言文学专业学习<函授大专>)。
1989年1月至1989年4月任凯里市政府办工作员。
1989年4月至1990年8月任凯里市政府办科员。
1990年8月至1991年5月任凯里市政府办秘书。
1991年5月至1996年5月任凯里市政府办副主任。
1996年5月至1996年8月任凯里市政府办副主任、主任科员。
1996年8月至1998年1月任凯里市财政局局长、党组书记。
1998年1月至1998年5月任凯里市委常委、市财政局局长、党组书记。
1998年5月至2001年8月任凯里市委常委、宣传部部长(其间:1998年9月至2001年7月在贵州省委党校经济管理专业学习<函授本科>)(1998年3月至1998年7月在贵州省委党校中青班学习)。
2001年8月至2005年8月任凯里市委常委、副市长(其间:2001年9月至2003年7月在贵州大学法律系民商法专业研究生课程进修班学习)。
2005年8月至2006年12月任凯里市委常委、副市长,市政府党组副书记。
2006年12月至2007年4月任凯里市政协主席、党组书记。
2007年4月至2008年10月任黔东南州审计局局长、党组书记。
2008年10月至2010年3月任黔东南州劳动和社会保障局局长、党组书记。
2010年3月至2010年4月任黔东南州人力资源和社会保障局局长、党组成员。
2010年4月至2010年9月任黔东南州人力资源和社会保障局局长、党组副书记、州行政学院副院长。
2010年9月至2011年10月任黔东南州政府秘书长、党组成员、州政府办党组书记、州突发公共事件应急委员会办公室(州政府值班室)主任(兼)。
2011年10月至2012年11月任岑巩县委书记、黔东循环经济工业区岑巩工业园区党工委书记(兼)。
2012年11月至2016年1月任岑巩县委书记、贵州岑巩经济开发区党工委书记(兼)。
2016年1月至2016年2月任黔东南州人大常委会党组成员、岑巩县委书记、贵州岑巩经济开发区党工委书记(兼)。
2016年2月至2016年5月任黔东南州人大常委会副主任、党组成员。
2016年5月至2018年06任黔东南州人大常委会副主任、党组成员、贵州侗乡大健康产业示范区、贵州洛贯经济开发区党工委副书记(分管常务工作)、管委会主任(兼)。
曾任黔东南州人大常委会副主任、党组成员,州委秘书长。
来源:贵州省纪委监委